KRS 0000415547
NIP5272678204
REGON14606537700000
NazwaPIRAMID M.I.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPIRAMID M.I.M.
Data rejestracji 23 mar 2012 (12 lat temu) 23 mar 2012
Data usunięcia 13 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOKOŁOWSKA, 9, WARSZAWA, 01-142, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIEMARIUSZ PIOTR JUST
Wspólnik
2012-03-23
2012-12-13
405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.250,00 ZŁOTYCH
MAREK BALIAN
Wspólnik
2012-03-23
2012-12-13
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.750,00 ZŁOTYCH
INAN NADER
Wspólnik
2012-03-23
2023-02-13
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ ARTUR WÓJCIK
Wspólnik
2012-12-13
2014-09-16
405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20250 ZŁOTYCH
MARIUSZ PIOTR JUST
Wspólnik
2012-12-13
2023-02-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
PIOTR EMIL ŁOMIŃSKI
Wspólnik
2012-12-13
2023-02-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ ARTUR WÓJCIK
Prokurent
2012-12-13
2014-09-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NADER INAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-23
2012-12-13
MAREK BALIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-23
2012-12-13
PIOTR EMIL ŁOMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-13
2016-01-12
MARIUSZ PIOTR JUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-23
2016-12-07
PATRYK RAFAŁ REKS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2023-02-13
2012-03-23
2012-07-25
SOKOŁOWSKA, 9/7, WARSZAWA, 01-142, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie