KRS 0000415368
NIP9512354869
REGON14602591700000
NazwaVID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVID INVESTMENTS
Data rejestracji 23 mar 2012 (12 lat temu) 23 mar 2012
Data usunięcia 17 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAŃCOWA, 23, WARSZAWA, 02-493, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHWIKTOR DASZKIEWICZ
Wspólnik
2012-03-23
2021-06-17
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁOTYCH
DOROTA SURGANOW
Wspólnik
2012-03-23
2014-02-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALEXANDER SURGANOV
Wspólnik
2012-03-23
2014-02-14
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
JOANNA SIEDLECKA
Wspólnik
2014-02-14
2015-02-16
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Wspólnik
2015-02-16
2021-06-17
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁOTYCH
JOANNA SIEDLECKA
Prokurent
2013-05-16
2014-11-27
SAMOISTNA
JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Likwidator
2015-09-22
2021-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOROTA SURGANOW
PREZES ZARZĄDU
2012-03-23
2013-05-16
WIKTOR DASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-23
2015-09-22
JAROSŁAW DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-16
2015-09-22
2012-03-23
2015-09-22
VID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-23
2012-04-30
BRANICKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-30
2015-02-16
BRANICKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie