KRS 0000415217
NIP6772367956
REGON12253679500000
NazwaOKSY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOKSY GROUP
Data rejestracji 21 mar 2012 (12 lat temu) 21 mar 2012
Data usunięcia 25 mar 2024 25 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARTURA GROTTGERA, 4, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OKSYGROUP@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6772367956
data rejestracji 01 paź 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAOLEKSII PASINCHUK
Beneficjent
1973-11-23
YEVHENIY PRYADKO
Beneficjent
YEVHENIY PRYADKO
reprezentant
OLEKSII LYTVYNENKO
Wspólnik
2012-03-21
2018-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
KOSTIANTYN MATSIPURA
Wspólnik
2012-03-21
2018-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
OLEKSANDR KALIBERDA
Wspólnik
2012-03-21
2018-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
YAROSLAV ZULYAK
Wspólnik
2012-03-21
2018-05-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
OLEKSII PASINCHUK
Wspólnik
2018-05-24
2024-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
1973-11-23
YEVHENIY PRYADKO
Wspólnik
2018-05-24
2024-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
OLEKSII PASINCHUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
YEVHENIY PRYADKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPIWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
YAROSLAV ZULYAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-21
2018-05-24
OLEKSII LYTVYNENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2018-05-24
KONSTIANTYN MATSIPURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2018-05-24
OLEKSANDR KALIBERDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2018-05-24
YEVHENIY PRYADKO
PREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2024-03-25
2012-03-21
2013-10-31
3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
2013-10-31
2018-05-24
KRÓLEWSKA, 65A, KRAKÓW, 30-081, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie