KRS 0000414925
NIP7831687486
REGON30207581400000
NazwaCONSENTIS NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSENTIS NOWA ENERGIA
Data rejestracji 21 mar 2012 (13 lat temu) 21 mar 2012
Data usunięcia 25 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA WIELKIEGO, 5, POZNAŃ, 61-863, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIFRANK MICHAEL AEPKEN
Wspólnik
2012-03-21
2016-08-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
GEORG BOLLMER
Wspólnik
2012-03-21
2016-08-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
FRANK MICHAEL AEPKEN
Likwidator
2015-12-30
2016-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANK MICHAEL AEPKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2015-12-30
GEORG BOLLMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2015-12-30
2012-03-21
2015-12-30
CONSENTIS NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie