KRS 0000414871
NIP5862276501
REGON22163571800000
NazwaELSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELSA
Data rejestracji 19 mar 2012 (13 lat temu) 19 mar 2012
Data usunięcia 14 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ASTRONOMÓW, 9, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email T.WITKOWSKI@ELSA.PL
Dane podatkowe
NIP 5862276501
data rejestracji 05 maj 2012
status Czynny
23105017641000009031562359
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
98114020040000391203771359
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
52114020040000310275711305
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2712 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMTOMASZ LIPIŃSKI
reprezentant
TOMASZ WITKOWSKI
reprezentant
TOMASZ LIPIŃSKI
Beneficjent
TOMASZ WITKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ WITKOWSKI
Wspólnik
2012-03-19
2020-04-14
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ LIPIŃSKI
Wspólnik
2012-03-19
2020-04-14
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ LIPIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
TOMASZ WITKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-19
2020-04-14
TOMASZ LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-19
2017-03-20
TOMASZ LIPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2020-04-14
2012-03-19
2017-03-20
ŹRÓDŁO MARII, 37 B, GDYNIA, 81-573, GDYNIA, POLSKA
2017-03-20
2017-04-10
UL. ASTRONOMÓW, 96/98, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie