KRS 0000414606
NIP5291799305
REGON14604539200000
NazwaAIG SYSTEM RAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAIG SYSTEM RAMP
Data rejestracji 15 mar 2012 (13 lat temu) 15 mar 2012
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAZOWIECKA, 98, KSIĄŻENICE, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MIDASPODATKI.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOIRENEUSZ SKOWROŃSKI
Wspólnik
2012-03-15
2013-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
GIULIO LA CAVA
Wspólnik
2012-03-15
2013-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WACŁAW SOBICZEWSKI
Wspólnik
2012-03-15
2013-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
NABEEL AHMED
Wspólnik
2013-02-04
2022-05-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IRENEUSZ SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-15
2013-02-04
GIULIO LA CAVA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-15
2013-02-04
ANDRZEJ WACŁAW SOBICZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-15
2013-02-04
NABEEL AHMED
PREZES ZARZĄDU
2013-02-04
2022-05-30
2012-03-15
2013-02-04
MAZOWIECKA, 146, KSIĄŻENICE, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie