KRS 0000414404
NIP5632422005
REGON06139402300000
NazwaGREEN AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN AGRO
Data rejestracji 14 mar 2012 (13 lat temu) 14 mar 2012
Data usunięcia 28 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POKRÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYMARLENA EWA KRAWIEC
Wspólnik
2012-03-14
2019-10-28
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
VIACHESLAV BUKOVSKY
Wspólnik
2012-03-14
2019-10-28
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
HARMO TECH GROUP GMBH
Wspólnik
2012-03-14
2019-10-28
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE W ZAKRESIE UMOCOWANIA.
VIACHESLAV BUKOVSKY
PREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2019-10-28
MARLENA EWA KRAWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-14
2017-01-17
2012-03-14
2018-01-12
GMINNA, 23, POKRÓWKA, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie