KRS 0000414214
NIP2530332805
REGON32120215200000
NazwaGPR ZAJEZIERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGPR ZAJEZIERZE
Data rejestracji 13 mar 2012 (13 lat temu) 13 mar 2012
Data usunięcia 21 mar 2022 21 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 39, ZAJEZIERZE, 73-150, ZAJEZIERZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2530332805
data rejestracji 01 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMAŁGORZATA ELŻBIETA HALMAN-VAN DER SCHOOT
Beneficjent
JOHANNES SIMON MÜSKENS
Beneficjent
MAŁGORZATA ELŻBIETA HALMAN-VAN DER SCHOOT
reprezentant
JOHANNES SIMON MÜSKENS
Likwidator
2021-03-11
2022-03-21
Wspólnik
2012-03-13
2022-03-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
32006611000000
JÓZEF KODZBUCH
Wspólnik
2012-03-13
2022-03-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
PIOTR JURKOWSKI
Wspólnik
2012-03-13
2022-03-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KAMIŃSKI
Wspólnik
2012-03-13
2022-03-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ELŻBIETA HALMAN VAN DER SCHOOT
Wspólnik
2012-03-13
2022-03-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ELŻBIETA HALMAN-VAN DER SCHOOT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JOHANNES SIMON MÜSKENS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JOHANNES SIMON MÜSKENS
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2021-03-11
MAŁGORZATA ELŻBIETA HALMAN VAN DER SCHOOT
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2021-03-11
JOHANNES SIMON MÜSKENS
PREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2013-07-05
2012-03-13
2021-03-11
GPR ZAJEZIERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie