KRS 0000414085
NIP5213628587
REGON14604323000000
Nazwa„STAGE TWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa„STAGE TWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 mar 2012 (13 lat temu) 12 mar 2012
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SŁUPECKA, 4, WARSZAWA, 02-309, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213628587
data rejestracji 19 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEMACIEJ RAFAŁ STRZESZEWSKI
Wspólnik
2012-03-12
2021-11-23
MICHAŁ WOJCIECH TRUSZKOWSKI
Wspólnik
2012-03-12
2021-11-23
ANITA EWA JANOWSKA
Wspólnik
2012-03-12
2016-03-16
MICHAŁ JAN JANOWSKI
Wspólnik
2012-03-12
2021-11-23
MACIEJ RAFAŁ STRZESZEWSKI
Likwidator
2019-10-24
2021-07-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ DZIAŁAJĄ JEGO OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W JEGO UMOWIE SPÓŁKI LUB STATUCIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTAIUSZA SĄ: - MICHAŁ WOJCIECH TRUSZKOWSKI, PREZES ZARZĄDU - MACIEJ RAFAŁ STRZESZEWSKI, CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2012-03-12
2019-10-24
14314742000000
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-28
2021-11-23
14314742000000
2012-03-12
2019-10-24
"STAGE TWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-10-24
2021-07-28
"STAGE TWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
2012-03-12
2020-08-24
WĘGRZYNA, 37, WARSZAWA, 00-769, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie