KRS 0000413322
NIP6762453720
REGON12252467400000
NazwaMAXTELKOM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAXTELKOM MOBILE
Data rejestracji 07 mar 2012 (13 lat temu) 07 mar 2012
Data usunięcia 25 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW.FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOJAKUB JANUSZ BŁAWAT
Wspólnik
2012-03-07
2017-08-25
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ
TOMASZ ARTUR MARKOWSKI
Wspólnik
2012-10-10
2013-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ.
PIOTR TOMASZ ZYDROŃ
Wspólnik
2012-10-10
2013-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ.
ROBERT STANISŁAW SŁOMCZYŃSKI
Wspólnik
2012-10-10
2014-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ARTUR MICHAŁ GRZĄBA
PREZES ZARZĄDU
2012-03-07
2012-10-10
TOMASZ ARTUR MARKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2013-10-22
ROBERT STANISŁAW SŁOMCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-10
2013-10-22
ROBERT STANISŁAW SŁOMCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2014-07-25
JACEK TARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-25
2016-03-01
2012-03-07
2017-08-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-07
2017-08-25
MAXTELKOM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-07
2017-08-25
ŚW.FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
2012-03-07
2017-08-25
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2012-03-07
2017-08-25
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2012-03-07
2017-08-25
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2012-03-07
2017-08-25
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2012-03-07
2017-08-25
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2012-03-07
2017-08-25
7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2012-03-07
2017-08-25
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2012-03-07
2017-08-25
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2012-03-07
2017-08-25
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2012-03-07
2017-08-25
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie