KRS 0000412178
NIP5213627731
REGON14601432200000
NazwaDOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOBRE INWESTYCJE 2
Data rejestracji 22 lut 2012 (13 lat temu) 22 lut 2012
Data usunięcia 23 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIAŁA, 4, WARSZAWA, 00-895, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MALGORZATA@SERWICKA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHMAŁGORZATA BARBARA SERWICKA WALCZAK
Wspólnik
2012-02-22
2014-12-08
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAN BERAŚ
Wspólnik
2013-01-04
2014-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 250 ZŁOTYCH
MICHAŁ JANUSZ WIĘCKIEWICZ
Wspólnik
2013-01-04
2014-12-08
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 ZŁOTYCH
PIOTR SMOLIŃSKI
Wspólnik
2013-01-04
2014-12-08
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 ZŁOTYCH
GRZEGORZ STANISŁAW PATYNA
Wspólnik
2014-12-08
2015-07-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 ZŁOTYCH
MARIUSZ KAZIMIERZ PATYNA
Wspólnik
2015-07-13
2018-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ MARCIN KOŁODZIŃSKI
Wspólnik
2013-01-04
2014-12-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 250 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA BARBARA SERWICKA WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-22
2013-01-04
MICHAŁ JANUSZ WIĘCKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-04
2014-12-08
ANDRZEJ JAN BERAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-04
2014-12-08
GRZEGORZ STANISŁAW PATYNA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-08
2018-11-23
MARIUSZ KAZIMIERZ PATYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-13
2018-11-23
ARTUR ROSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-08
2015-07-13
2012-02-22
2015-07-13
KAZIMIERZOWSKA, 43, WARSZAWA, 02-572, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie