KRS 0000412139
NIP6040156734
REGON22161602300000
NazwaBIURO BEZPIECZEŃSTWA SEPTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO BEZPIECZEŃSTWA SEPTAGON
Data rejestracji 23 lut 2012 (13 lat temu) 23 lut 2012
Data usunięcia 04 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁONECZNA, 18, CIEPLEWO, 83-031, ŁĘGOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SEPTAGON.GDA.PL
Dane podatkowe
NIP 6040156734
data rejestracji 01 paź 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJDOROTA CIESIOŁKIEWICZ
Wspólnik
2012-02-23
2012-09-20
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
MAGDALENA JANINA KLAJN
Wspólnik
2012-09-20
2016-10-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH
TOMASZ BOGUSŁAW STYKA
Wspólnik
2016-10-05
2021-01-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MAGDALENA JANINA KLAJN
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2016-10-05
TOMASZ BOGUSŁAW STYKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-05
2021-01-04
DOROTA CIESIOŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-23
2012-09-20
2012-02-23
2016-10-24
BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA MAR-TOM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-23
2016-10-05
KASZTANOWA, 13, BORKOWO, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
GKm 95/19
2022-04-26
2022-12-05
18587.01 PLN
V GNc 1284/19 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie