KRS 0000412020
NIP7292698748
REGON10128730200000
NazwaENERGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGENE
Data rejestracji 21 lut 2012 (13 lat temu) 21 lut 2012
Data usunięcia 22 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRÓBLEWSKIEGO, 38A, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMAURYCY MAREK DAROCH
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
3.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ
ANDRZEJ BARTOSZ MATYJEWSKI
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
3.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ
MICHAŁ MOŚ
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
3.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
24078958500000
MAREK IRENEUSZ JANKOWSKI
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
2.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁ
JANUSZ ADAM ZIMNY
Wspólnik
2012-02-21
2017-02-22
2.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁ
ANDRZEJ BARTOSZ MATYJEWSKI
Likwidator
2016-08-11
2017-02-22
STANISŁAW GRYGIERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-21
2014-12-09
JERZY KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-21
2016-08-11
MAREK IRENEUSZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-21
2016-08-11
MIROSŁAW STANISŁAW BOBRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-09
2016-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE
ANDRZEJ BARTOSZ MATYJEWSKI
PREZES
2012-02-21
2016-08-11
MICHAŁ MOŚ
WICEPREZES
2012-02-21
2016-08-11
2012-02-21
2016-08-11
ENERGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-21
2014-03-19
STANISŁAWA DUBOIS, 114/116, ŁÓDŹ, 93-465, ŁÓDŹ-GÓRNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie