KRS 0000411781
NIP8982199673
REGON02183203000000
NazwaRD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRD INVEST
Data rejestracji 22 lut 2012 (13 lat temu) 22 lut 2012
Data usunięcia 14 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 82-86, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWARENATA DANYLENKO
Wspólnik
2012-02-22
2022-06-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ROBERT DUDEK
Wspólnik
2012-05-22
2013-10-15
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
REGINA DANYLENKO
Wspólnik
2013-10-15
2014-03-12
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN RUDNICKI
Wspólnik
2014-03-12
2015-06-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
RENATA DANYLENKO
PREZES ZARZĄDU
2012-02-22
2014-03-12
RENATA DANYLENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-12
2015-01-14
RENATA DANYLENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-01-14
2022-06-14
KRZYSZTOF JAN RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-12
2015-01-14
2012-02-22
2013-07-12
TRZEBNICKA, 24, WROCŁAW, 50-245, WROCŁAW, POLSKA
2013-07-12
2014-03-12
KRZYCKA, 88A, WROCŁAW, 53-020, WROCŁAW, POLSKA
2014-03-12
2015-06-23
LWOWSKA, 31, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie