KRS 0000411443
NIP8133671476
REGON18081556700000
NazwaMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIL
Data rejestracji 15 lut 2012 (13 lat temu) 15 lut 2012
Data usunięcia 29 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 26, RZESZÓW, 35-064, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MIL24.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘRAFAŁ PIOTR STEC
Wspólnik
2012-02-15
2019-04-29
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10 000 ZŁ
TOMASZ DANIEL JAMROZIK
Wspólnik
2012-02-15
2013-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BOGUMIŁA RENATA SMOLIŃSKA
Wspólnik
2012-02-15
2019-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JANUSZ MAREK SMOLIŃSKI
Wspólnik
2012-02-15
2019-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGUMIŁA RENATA SMOLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2012-06-01
JANUSZ MAREK SMOLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-15
2012-06-01
TOMASZ DANIEL JAMROZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-15
2012-06-01
RAFAŁ PIOTR STEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-15
2012-06-01
BOGUMIŁA RENATA SMOLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-12
2019-04-29
RAFAŁ PIOTR STEC
PREZES ZARZĄDU
2012-06-01
2012-11-12
2012-02-15
2019-04-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-15
2019-04-29
MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-15
2019-04-29
GRUNWALDZKA, 26, RZESZÓW, 35-064, RZESZÓW, POLSKA
2012-02-15
2019-04-29
18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2012-02-15
2019-04-29
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2012-02-15
2019-04-29
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2012-02-15
2019-04-29
582 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2012-02-15
2019-04-29
581 - WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2012-02-15
2019-04-29
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2012-02-15
2019-04-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2012-02-15
2019-04-29
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2012-02-15
2019-04-29
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2012-02-15
2019-04-29
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie