KRS 0000411014
NIP6452535228
REGON24285809500000
NazwaKANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO GRAVIS LEGAL GROUP WIDERA & WIDERA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO GRAVIS LEGAL GROUP WIDERA & WIDERA
Data rejestracji 13 lut 2012 (13 lat temu) 13 lut 2012
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 1, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6452535228
data rejestracji 01 mar 2012
status Czynny
86249000050000453012789148
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKATARZYNA ANNA WIDERA
Beneficjent
KATARZYNA ANNA WIDERA
zgłaszający - komplementariusz
KATARZYNA ANNA WIDERA
Wspólnik
2012-02-13
2023-04-03
TOMASZ JAN SUŁKOWSKI
Wspólnik
2012-02-13
2022-01-26
MARCELINA ANNA SUŁKOWSKA
Wspólnik
2017-09-25
2022-01-26
KRZYSZTOF KAROL WIDERA
Wspólnik
2017-09-25
2023-04-03
KATARZYNA ANNA WIDERA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99% UDZIAŁU W ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JĄ REPREZENTOWAĆ WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
KATARZYNA ANNA WIDERA
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-13
2023-04-03
TOMASZ JAN SUŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-13
2022-01-26
MARCELINA ANNA SUŁKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-25
2022-01-26
KRZYSZTOF KAROL WIDERA
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-25
2023-04-03
2012-02-13
2016-03-17
KANCELARIA PRAWNA GRAVIS LEGAL GROUP WIDERA, SUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2016-03-17
2022-01-26
KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO GRAVIS LEGAL GROUP WIDERA, SUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2012-02-13
2016-03-17
KOŚCIELNA, 37 d, ŚWIERKLANIEC, 42-622, ŚWIERKLANIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie