KRS 0000410974
NIP5252526827
REGON14599325300000
Nazwa"TRAPIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"TRAPIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 lut 2012 (13 lat temu) 09 lut 2012
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WANDY, 13, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252526827
data rejestracji 17 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIKRZYSZTOF JABŁOŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2012-02-09
2020-11-09
ANDRZEJ JABŁOŃSKI
Wspólnik
2020-11-09
2023-03-31
ŁUKASZ JABŁOŃSKI
Prokurent
2012-03-15
2018-11-09
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE - "TRAPIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD; JEŚLI ZARZĄD "TRAPIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST DWUOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU; OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU "TRAPIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KRZYSZTOF JABŁOŃSKI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-09
2023-03-31
06005196000000
2012-02-09
2020-11-09
GRZYBOWSKA, 5, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie