KRS 0000410842
NIP1231267790
REGON14599532900000
NazwaZAKAZANY OWOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKAZANY OWOC
Data rejestracji 10 lut 2012 (13 lat temu) 10 lut 2012
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRÓJECKA, 1, GÓRA KALWARIA, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZENON BĄK
Wspólnik
2012-02-10
2024-07-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
KATARZYNA BĄK
Wspólnik
2012-02-10
2024-07-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
PIOTR ANDRZEJ JEZIERSKI
Wspólnik
2012-02-10
2024-07-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH JÓZEF KĄKOWSKI
Wspólnik
2012-02-10
2024-07-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
AGATA GRZYWA JASIŃSKA
Wspólnik
2012-02-10
2024-07-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MARCIN BĄK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2024-07-15
KATARZYNA BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2016-07-21
ZENON BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2016-07-21
PIOTR ANDRZEJ JEZIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2016-07-21
PIOTR JASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2016-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie