KRS 0000410822
NIP7773225880
REGON30204180900000
NazwaDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRAGON
Data rejestracji 08 lut 2012 (13 lat temu) 08 lut 2012
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3, BABKI, 61-360, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773225880
Podstawy odmowy rejestracji Invalid date
Data odmowy rejestracji 30 wrz 2021
status Niezarejestrowany
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMIROSŁAW ZIEMICHÓD
Beneficjent
MIROSŁAW ZIEMICHÓD
reprezentant
JAN STASZEWSKI
Beneficjent
MACIEJ OSKAR CIEBIERA
Wspólnik
2012-02-08
2016-01-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ ŁAWNICZAK
Wspólnik
2016-01-26
2023-06-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANNA RENATA WOCHNA
Wspólnik
2016-01-26
2023-06-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ ŁAWNICZAK
Prokurent
2018-03-08
2024-01-23
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW ZIEMICHÓD
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN STASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ OSKAR CIEBIERA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-08
2016-01-26
KRZYSZTOF TADEUSZ ŁAWNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2018-03-08
JAN GRZEGORZ STASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-08
2023-06-28
2012-02-08
2024-01-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-08
2024-01-23
DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-08
2024-01-23
3, BABKI, 61-360, POZNAŃ, POLSKA
2016-01-26
2024-01-23
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2016-01-26
2024-01-23
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2016-01-26
2024-01-23
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-01-26
2024-01-23
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-01-26
2024-01-23
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2016-01-26
2024-01-23
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2016-01-26
2024-01-23
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-01-26
2024-01-23
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2016-01-26
2024-01-23
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Km 1734/19
2021-12-27
2022-10-06
5650.37 PLN
I C 764/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza nr II w Śremie
GKm 158/20
2022-01-03
2022-10-06
2878.18 PLN
VIII GC 4232/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza nr II w Śremie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie