KRS 0000410766
NIP6182141323
REGON30204198500000
Nazwa"PBA DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPBA DEVELOPER
Data rejestracji 09 lut 2012 (13 lat temu) 09 lut 2012
Data usunięcia 16 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 173, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 260000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6182141323
data rejestracji 11 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWspólnik
2012-02-09
2014-09-19
1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ
30128561000000
ARKADIUSZ SŁAWOMIR SKARUPA
Wspólnik
2014-09-19
2015-12-01
1.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-01
2019-10-18
2.366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 236.600,00 ZŁ
36130231300000
MARZENA JOLANTA ZIÓŁKOWSKA
Wspólnik
2015-12-01
2019-10-18
234 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.400,00 ZŁ
PIOTR ATŁAS
Kurator
2019-10-11
2023-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
ARTUR BĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-09
2014-09-19
MAŁGORZATA EWA SKARUPA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-19
2019-04-01
2012-02-09
2014-09-19
NIECAŁA, 1, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2014-09-19
2016-01-21
PARCZEWSKIEGO, 9A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2016-01-21
2017-10-03
UL. SKARSZEWSKA, 42, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie