KRS 0000410505
NIP6793080800
REGON12251158800000
NazwaSTOWARZYSZENIE ROZWOJU KARIER DOKTORANTÓW I DOKTORÓW POLDOC W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU KARIER DOKTORANTÓW I DOKTORÓW POLDOC
Data rejestracji 09 lut 2012 (13 lat temu) 09 lut 2012
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ZAKOPIAŃSKA, 2A, KRAKÓW, 30-418, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ANNA JASIŃSKA
Beneficjent
JUSTYNA ZOFIA MAŁKUCH-ŚWITALSKA
Beneficjent
DOMINIKA BYCZKOWSKA-OWCZAREK
zgłaszający - członek zarządu
LUBA ŚWITALSKA
zgłaszający - członek zarządu
ANNA JASIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA ZOFIA MAŁKUCH-ŚWITALSKA
zgłaszający - członek zarządu
JUSTYNA ZOFIA MAŁKUCH ŚWITALSKA
Likwidator
2022-10-05
2024-04-03
MAGDALENA MAŁKUCH
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2013-03-28
DAWID STRYCZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2016-12-07
LUBA ŚWITALSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2012-04-18
MARCIN KASJAN ŚWITALSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-18
2016-12-07
MARIUSZ KUSION
Członek Organu Nadzoru
2013-03-28
2024-04-03
KAROLINA MAJSTERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2019-08-14
ILONA BACHANEK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2018-07-31
AGNIESZKA GRZEGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-07-31
2024-04-03
JAKUB WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-14
2024-04-03
ANNA JASIŃSKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES
JUSTYNA ZOFIA MAŁKUCH-ŚWITALSKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCVH W IMIENIU STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 3 CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM SKARBNIKA.
LUBA ŚWITALSKA
SKARBNIK
2012-04-18
2022-10-05
JAKUB WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-07
2019-08-14
JULITA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-25
2018-07-31
AGNIESZKA GRZEGORCZYK
WICEPREZES
2017-07-25
2018-07-31
ANNA JASIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-07-31
2022-10-05
KAROLINA MAJSTERKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-14
2021-03-25
DOMINIKA BYCZKOWSKA-OWCZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-14
2022-10-05
JUSTYNA ZOFIA MAŁKUCH ŚWITALSKA
PREZES
2012-02-09
2022-10-05
JUSTYNA TRIPPNER HRABI
WICEPREZES
2012-02-09
2017-07-25
AGNIESZKA MACIĄG
SKARBNIK
2012-02-09
2012-04-18
2012-02-09
2022-10-05
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KARIER DOKTORANTÓW I DOKTORÓW POLDOC
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie