KRS 0000410443
NIP1020000819
REGON34124413000000
NazwaLEADEC ENGINEERING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEADEC ENGINEERING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLEADEC ENGINEERING GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 06 lut 2012 (13 lat temu) 06 lut 2012
Data usunięcia 01 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres GDAŃSKA, 4A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego AUE, 23-27, CHEMNITZ, 09112, CHEMNITZ, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAFRANK SALZWEDEL
Prokurent
2012-02-06
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
CHRISTIAN RÖDEL
Prokurent
2015-02-16
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JAN WABST
Prokurent
2012-02-06
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
INSA ZELLER
Prokurent
2012-02-06
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
HOLGER AURNHAMMER
Prokurent
2012-02-06
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
FRANK SIEBLER
Prokurent
2015-02-16
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
DOMINIK BARTMUẞ
Prokurent
2015-02-16
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
MIRKO HÄNDLER
Prokurent
2015-02-16
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
NICO KÜMMLING
Prokurent
2015-02-16
2017-09-20
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
HELMUT KLAUCKE
Prokurent
2012-02-06
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
THOMAS METZLER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-02-06
2015-12-16
ANNA JADWIGA JARZĘBOWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-12-16
2017-09-20
SZYMON PIOTR LUBINA
Likwidator
2017-09-20
2018-02-01
ORGAN REPREZENTACJIGESCHÄFTSFÜHRUNG (ZARZĄD)
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VOLKMAR VOGEL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2012-02-06
2015-02-16
JENS POHL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2015-02-16
2015-12-16
OLIVER SPERLING
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2015-02-16
2018-02-01
JOCHEN WILSTERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2015-02-16
2018-02-01
FRANK SALZWEDEL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2015-02-16
2018-02-01
PETER KLINGLER
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)
2012-02-06
2015-02-16
2012-02-06
2017-06-22
VOITH ENGINEERING SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
2017-06-22
2017-09-20
LEADEC ENGINEERING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE
2012-02-06
2017-06-22
VOITH ENGINEERING SERVICES GMBH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO
2017-06-22
2017-11-27
LEADEC ENGINEERING GMBH
2012-02-06
2017-11-27
AUE, 23-27, CHEMNITZ, 09112, CHEMNITZ, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie