KRS 0000410367
NIP8971781441
REGON02181804600000
NazwaLEDINSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEDINSTALL
Data rejestracji 03 lut 2012 (13 lat temu) 03 lut 2012
Data usunięcia 31 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TĘCZOWA, 25, WROCŁAW, 53-601, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971781441
data rejestracji 28 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ ROBERT KORBA
Wspólnik
2012-02-03
2020-07-31
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF PIOTR OSSOWSKI
Wspólnik
2012-02-03
2020-07-31
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
WOJCIECH BARTŁOMIEJ WIECZOREK
Wspólnik
2012-02-03
2013-01-04
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ ROBERT KORBA
Likwidator
2019-12-19
2020-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ TEGO CZŁONKA ZARZĄDU; JEŻELI JEST POWOŁYWANYCH DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ROBERT KORBA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2019-12-19
WOJCIECH BARTŁOMIEJ WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2013-01-04
KRZYSZTOF PIOTR OSSOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2015-04-28
2012-02-03
2019-12-19
LEDINSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie