KRS 0000410043
NIP5222994185
REGON14599518600000
NazwaELECTROPOLAND A. GAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaELECTROPOLAND A. GAJEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 01 lut 2012 (13 lat temu) 01 lut 2012
Data usunięcia 28 mar 2019 28 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SERWITUTY, 25, WARSZAWA, 02-233, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@ELECTROPOLAND.PL
Dane podatkowe
NIP 5222994185
data rejestracji 03 mar 2012
status Czynny
60175000120000000020284439
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
93175000120000000041033018
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGOKAROL RADZISZ
Beneficjent
KAROL RADZISZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
RAFAŁ DANIEL OSOWSKI
Wspólnik
2012-02-01
2014-01-16
MONIKA LASOTA
Wspólnik
2012-02-01
2013-05-10
KAROL RADZISZ
Wspólnik
2013-05-10
2019-03-28
ADRIAN ANDRZEJ GAJEWSKI
Wspólnik
2014-01-16
2019-01-21
KAROL RADZISZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH.
RAFAŁ DANIEL OSOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-01
2014-01-16
MONIKA LASOTA
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-01
2013-05-10
KAROL RADZISZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-10
2019-03-28
ADRIAN ANDRZEJ GAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-16
2019-01-21
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-21
2019-03-28
38224612700000
2012-02-01
2014-10-09
ELECTROPOLAND R.OSOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie