KRS 0000409828
NIP7811877143
REGON30203912600000
NazwaTG INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTG INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - INVEST
Data rejestracji 02 lut 2012 (13 lat temu) 02 lut 2012
Data usunięcia 08 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres BUKOWSKA, 49, DĄBROWA, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811877143
data rejestracji 01 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEBARBARA GROBELNA
Beneficjent
KRZYSZTOF ZDUNEK
Beneficjent
OKTAWIAN PAWEŁ WASILEWSKI
Beneficjent
KATARZYNA MARCINIAK
Beneficjent
MACIEJ GRZEGORZ DZIWIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ KOWALSKI
Beneficjent
MICHAŁ HEJMEJ
Beneficjent
MICHAŁ KOWALSKI
reprezentant
Wspólnik
2012-02-02
2021-11-08
63970626000000
MICHAŁ KOWALSKI
Wspólnik
2012-02-02
2021-11-08
WITOLD WICKE
Wspólnik
2012-02-02
2012-10-29
KRZYSZTOF ZDUNEK
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
DARIUSZ AUMÜLLER
Wspólnik
2019-05-07
2020-07-13
KATARZYNA MARCINIAK
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
MACIEJ DZIWIŃSKI
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
BARBARA GROBELNA
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
OKTAWIAN WASILEWSKI
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
MICHAŁ HEJMEJ
Wspólnik
2019-05-07
2021-11-08
BARBARA GROBELNA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF ZDUNEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
OKTAWIAN PAWEŁ WASILEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KATARZYNA MARCINIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ GRZEGORZ DZIWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UPRZYWILEJOWANY ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ W ZYSKACH SPÓŁKI
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TG INSTALACJE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TG INSTALACJE SP. Z O.O.-INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MICHAŁ HEJMEJ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-02
2021-11-08
63970626000000
2012-02-02
2014-06-04
LUTYCKA, 111, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie