KRS 0000409704
NIP8133671192
REGON18081180700000
NazwaLCGROUP RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLCGROUP RZESZÓW
Data rejestracji 30 sty 2012 (13 lat temu) 30 sty 2012
Data usunięcia 27 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INSTALATORÓW, 3, RZESZÓW, 35-210, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#279 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHBOŻENA MARIA MARTOWICZ
Prokurent
2013-03-28
2015-05-19
SAMOISTNA
GRZEGORZ KORECKI
Prokurent
2013-12-23
2015-05-19
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA MARTOWICZ
Wspólnik
2012-01-30
2015-05-19
53 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY = 2650 ZŁ
BALTIC MANAGMENT GROUP UAB
Wspólnik
2013-12-23
2019-06-27
47 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY = 2350 ZŁ
GRZEGORZ EDWARD KORECKI
Wspólnik
2015-05-19
2019-06-27
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650 ZŁ
PIOTR CHARZEWSKI
Kurator
2017-08-07
2018-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
MARZENA KORECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-30
2013-07-29
MARZENA KORECKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2016-01-15
GRZEGORZ KORECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-30
2013-07-29
2012-01-30
2013-12-23
MGK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-30
2013-01-14
TARGOWA, 3, RZESZÓW, 35-064, RZESZÓW, POLSKA
2013-01-14
2014-11-25
POŁONIŃSKA, 15, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA
2014-11-25
2015-05-19
915, JASIONKA, 36-001, TRZEBOWNISKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie