KRS 0000409553
NIP9372662127
REGON24284459000000
NazwaSPEICHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPEICHER
Data rejestracji 27 sty 2012 (13 lat temu) 27 sty 2012
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CERTEZZA@FR.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAADRIAN PAWEŁ HACHUŁA
Wspólnik
2012-01-27
2016-11-30
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
MARCIN MICHAŁ MAZIARZ
Wspólnik
2012-01-27
2013-09-04
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5500,00 ZŁ
BARBARA DOROTA KOZIOŁEK
Wspólnik
2014-10-13
2016-11-30
1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050,00 ZŁ
ROSTYSLAV SUMARUK
Wspólnik
2016-11-30
2023-01-17
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55000,00 ZŁOTYCH
ADRIAN PAWEŁ HACHUŁA
Prokurent
2014-07-10
2016-02-15
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MICHAŁ MAZIARZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-27
2012-12-13
ADRIAN PAWEŁ HACHUŁA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-13
2014-07-10
BARBARA DOROTA KOZIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-10
2016-11-30
ROSTYSLAV SUMARUK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-30
2023-01-17
2012-01-27
2016-11-30
CERTEZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-27
2012-08-14
KOMOROWICKA, 72, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2012-08-14
2016-11-30
MOSTOWA, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie