KRS 0000409435
NIP7692219616
REGON10136092100000
NazwaVINNARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVINNARE
Data rejestracji 26 sty 2012 (13 lat temu) 26 sty 2012
Data usunięcia 09 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNA, 59, CZCHÓW, 32-860, CZCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENINADEJDA ZVONIK
Wspólnik
2012-01-26
2012-06-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000,00 ZŁ
ARKADIUSZ PAWEŁ TĄDEL
Wspólnik
2012-06-11
2013-10-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH
BERNADETA ŁUCJA OBŁĄK
Wspólnik
2013-10-25
2022-11-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NADEJDA ZVONIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-26
2013-10-25
ARKADIUSZ PAWEŁ TĄDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-26
2013-10-25
BERNADETA ŁUCJA OBŁĄK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2022-11-09
2012-01-26
2013-10-25
19 STYCZNIA, 14, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie