KRS 0000409222
NIP9542735493
REGON24281398000000
NazwaFLUIDCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLUIDCONTROL
Data rejestracji 26 sty 2012 (13 lat temu) 26 sty 2012
Data usunięcia 20 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIĄZOWA, 5, KATOWICE, 40-175, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542735493
data rejestracji 16 sty 2012
status Czynny
90124013301787001093876431
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
66124013301111001089210625
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
92124013301978001089608060
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHDANUTA MICHALINA LISSEK
Beneficjent
DARIUSZ FRANCISZEK LISSEK
Beneficjent
DANUTA MICHALINA LISSEK
zgłaszający - członek zarządu
DANUTA MICHALINA LISSEK
Wspólnik
2012-01-26
2012-08-01
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 177.500,00 ZŁ
DOMINIKA SYLWIA KIEŁBASIŃSKA
Wspólnik
2012-01-26
2015-06-15
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
DARIUSZ FRANCISZEK LISSEK
Wspólnik
2012-08-01
2020-08-20
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297.500,00 ZŁ
DANUTA MICHALINA LISSEK
Wspólnik
2015-06-15
2020-08-20
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 197.500,00 ZŁ
DOMINIKA SYLWIA KIEŁBASIŃSKA
Prokurent
2015-06-15
2020-08-20
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA MICHALINA LISSEK
Prokurent
2015-06-15
2018-08-27
PROKURA SAMOISTNA
DANUTA MICHALINA LISSEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ FRANCISZEK LISSEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIKA SYLWIA KIEŁBASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-26
2012-08-01
DOMINIKA SYLWIA KIEŁBASIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-01
2015-06-15
DARIUSZ FRANCISZEK LISSEK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-01
2020-08-20
DANUTA MICHALINA LISSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-27
2020-08-20
2012-01-26
2020-08-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-26
2020-08-20
FLUIDCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-26
2020-08-20
WIĄZOWA, 5, KATOWICE, 40-175, KATOWICE, POLSKA
2015-06-15
2020-08-20
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-06-15
2020-08-20
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2015-06-15
2020-08-20
2812Z - PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
2015-06-15
2020-08-20
2813Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
2015-06-15
2020-08-20
2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-06-15
2020-08-20
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-06-15
2020-08-20
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-06-15
2020-08-20
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2015-06-15
2020-08-20
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2015-06-15
2020-08-20
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie