KRS 0000409029
NIP7010331943
REGON14596673000000
NazwaLA VANILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLA VANILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 sty 2012 (13 lat temu) 24 sty 2012
Data usunięcia 15 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010331943
data rejestracji 10 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGODARIUSZ TECŁAW
Beneficjent
DARIUSZ TECŁAW
reprezentant
LA VANILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2012-01-24
2018-09-07
TOMASZ JULIUSZ DAROWSKI
Wspólnik
2012-01-24
2020-05-05
Wspólnik
2018-09-07
2021-01-15
14597895700000
DARIUSZ TECŁAW
Wspólnik
2020-05-05
2021-01-15
MAJA DAROWSKA
Prokurent
2012-12-18
2019-02-18
SAMOISTNA
TOMASZ JULIUSZ DAROWSKI
Prokurent
2018-09-07
2020-05-05
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ TECŁAW
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LA VANILLE SP. Z O.O., DO REPRZENTACJI LA VANILLE SP. Z O.O. UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-24
2021-01-15
14597895700000
2012-01-24
2021-01-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-01-24
2021-01-15
LA VANILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-01-24
2021-01-15
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-07
2021-01-15
1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2018-09-07
2021-01-15
4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
2018-09-07
2021-01-15
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2018-09-07
2021-01-15
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2018-09-07
2021-01-15
4724Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-09-07
2021-01-15
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2018-09-07
2021-01-15
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2018-09-07
2021-01-15
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2018-09-07
2021-01-15
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2018-09-07
2021-01-15
7734Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie