KRS 0000408888
NIP5862276694
REGON22164454500000
NazwaSTOWARZYSZENIE "POMORZE-MY"
Krótka nazwaPOMORZE-MY
Data rejestracji 23 sty 2012 (13 lat temu) 23 sty 2012
Data usunięcia 16 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. LIPOWA, 62, GDYNIA, 81-572, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJAROSŁAWA BOWSZYS
Członek Organu Nadzoru
2012-01-23
2016-02-05
MAŁGORZATA GOSZ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-23
2016-02-05
BEATA HENSCHEL
Członek Organu Nadzoru
2016-02-05
2021-11-16
MAŁGORZATA SAUNDERS
Członek Organu Nadzoru
2016-02-05
2021-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ( W TYM POWODUJĄCE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ) ZARZĄD STOWARZYSZENIA SKŁADA DWUOSOBOWO, KAŻDORAZOWO Z UDZIAŁEM PREZESA LUB SEKRETARZA ZARZĄDU
TERESA JADWIGA BYSEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-23
2021-11-16
PIOTR LEJMAN
WICEPREZES
2012-01-23
2016-02-05
ROBERT GOSZ
SKARBNIK
2012-01-23
2016-02-05
BEATA HENSCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-23
2016-02-05
PIOTR WITWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-23
2016-02-05
ROBERT DARIUSZ MARYNOWSKI
SEKREARZ
2012-01-23
2016-02-05
PIOTR BILECKI
WICEPREZES
2016-02-05
2021-11-16
ANNA MARIA BILECKA
SEKRETARZ
2016-02-05
2021-11-16
SZYMON TADEUSZ CHĄCIAK
WICEPREZES
2016-02-05
2021-11-16
ANDRZEJ MACIEJ OLECH
SKARBNIK
2016-02-05
2021-11-16
2012-01-23
2016-02-05
GRENADIERÓW, 5, GDYNIA, 81-585, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie