KRS 0000408462
NIP5833149846
REGON22160292000000
NazwaECON DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECON DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 sty 2012 (13 lat temu) 25 sty 2012
Data usunięcia 17 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LAWENDOWA, 9, GDAŃSK, 80-840, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJKRZYSZTOF ANDRZEJ BRZÓSKA
Wspólnik
2012-01-25
2014-09-17
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH
BOLESŁAW MICHAŁ JÓŹWIAK
Wspólnik
2012-01-25
2022-01-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 700,00 ZŁOTYCH
STANISLAW JOZEF KOTLARZ
Wspólnik
2012-01-25
2014-09-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000 ZŁOTYCH
BARBARA ANNA KOKOSKA
Wspólnik
2014-09-17
2022-01-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000 ZŁOTYCH
KAROLINA IRMINA WIERZBIŃSKA
Wspólnik
2014-09-17
2022-01-17
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300,00 ZŁOTYCH
BOLESŁAW MICHAŁ JÓŹWIAK
Likwidator
2016-09-26
2022-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF ANDRZEJ BRZÓSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-25
2012-11-30
KRZYSZTOF ANDRZEJ BRZÓSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-30
2014-09-17
BOLESŁAW MICHAŁ JÓŹWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-25
2012-11-30
BOLESŁAW MICHAŁ JÓŹWIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-30
2016-09-26
STANISLAW JOZEF KOTLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-25
2014-09-17
BARBARA ANNA KOKOSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-17
2016-09-26
2012-01-25
2016-09-26
ECON DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie