KRS 0000408051
NIP1090002568
REGON14596385500000
NazwaINTERPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERPELLE
Data rejestracji 12 sty 2012 (13 lat temu) 12 sty 2012
Data usunięcia 30 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKULICKIEGO, 39, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1090002568
data rejestracji 02 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓRPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWASERGEY BUTURLIN
Wspólnik
2012-01-12
2013-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁOTYCH
NATALIYA BUTURLINA
Wspólnik
2012-01-12
2013-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁOTYCH
IAKOV ZAVLYANOV
Wspólnik
2012-01-12
2013-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW ZŁOCH
Wspólnik
2012-01-12
2013-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁOTYCH
MINTUV MATAEV
Wspólnik
2013-07-10
2024-08-30
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
ALEXANDER MATAEV
Wspólnik
2013-07-10
2024-08-30
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
EMILIA ZŁOCH
Prokurent
2013-07-10
2024-08-30
SAMOISTNA
WIESŁAW ZŁOCH
Prokurent
2015-02-27
2024-08-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
IAKOV ZAVLYANOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-12
2013-07-10
WIESŁAW ZŁOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-12
2013-07-10
SERGEY BUTURLIN
PREZES ZARZĄDU
2012-01-12
2013-07-10
NATALIYA BUTURLINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-12
2013-07-10
MINTUV MATAEV
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-10
2024-08-30
ALEXANDER MATAEV
PREZES ZARZĄDU
2013-07-10
2024-08-30
2012-01-12
2014-06-09
KOCHANOWSKIEGO, 60, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
2014-06-09
2015-02-27
OKULICKIEGO, 39, RADOM, 26-601, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie