KRS 0000407663
NIP6652988319
REGON30202397000000
NazwaPRACOWNIA RENES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRACOWNIA RENES
Data rejestracji 13 sty 2012 (13 lat temu) 13 sty 2012
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. HENRYKA LE RONDA, 63, KATOWICE, 40-302, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652988319
data rejestracji 16 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIFRANCISZEK OLEJNICZAK
Wspólnik
2012-01-13
2013-07-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
GERARD GRZEGORZ SOLARZ
Wspólnik
2012-01-13
2013-07-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
RADOSŁAW ANDRZEJ SOLARZ
Wspólnik
2012-01-13
2013-07-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARCIN MUSZYŃSKI
Wspólnik
2013-07-30
2021-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-03-01
2024-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
24076487500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN MUSZYŃSKI
PREZES
2013-07-30
2021-03-01
MARCIN PIOTR MOLKA
PREZES ZARZĄDU
2021-03-01
2024-04-03
GERARD GRZEGORZ SOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2013-07-30
FRANCISZEK OLEJNICZAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2013-07-30
RADOSŁAW ANDRZEJ SOLARZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2013-07-30
2012-01-13
2013-07-30
SOLGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-13
2013-07-30
40, KAMIENICA, 62-530, KAZIMIERZ BISKUPI, POLSKA
2013-07-30
2016-02-25
GEN. ANDERSA, 20, WARSZAWA, 00-201, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-25
2021-03-01
UL. MARIENSZTAT, 21A, WARSZAWA, 00-302, WARSZAWA, POLSKA
2417-SEE_.7113.495.2023.PZ, UNP: 2417-23-091025, 091005
2023-04-28
2023-05-11
3379.66 PLN
1435-723.896853.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE_.7113.496.2023.PZ, UNP: 2417-23-091025, 091036
2023-04-28
2023-05-11
297.4 PLN
ZDM/GPP-W/BS/1248476/T/21/1
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE_.7113.495.2023.PZ, UNP: 2417-23-091025, 091005
2023-04-28
2023-05-11
2304.33 PLN
1435-723.896871.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
2417-SEE_.7113.495.2023.PZ, UNP: 2417-23-091025, 091005
2023-04-28
2023-05-11
1381.5 PLN
1435-723.896881.2021
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie