KRS 0000407423
NIP6381801130
REGON24257901800000
NazwaINSTAL TRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTAL TRANS POLSKA
Data rejestracji 13 sty 2012 (13 lat temu) 13 sty 2012
Data usunięcia 30 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZDROJOWA, 65, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHDOMINIK JACEK DYREK
Wspólnik
2017-11-21
2023-05-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF TOMASZ CZAKAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2017-11-21
MAREK PIOTR CZAKAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-13
2017-11-21
ROMAN CZAKAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-13
2017-11-21
DOMINIK JACEK DYREK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2023-05-30
2012-01-13
2017-11-21
INSTAL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie