KRS 0000407225
NIP7432023365
REGON28137270300000
NazwaBALT COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBALT COAL
Data rejestracji 03 lut 2012 (13 lat temu) 03 lut 2012
Data usunięcia 06 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ, 2 A, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW"BALTIJOS ANGLIS" SP. Z O.O. (O ZAMKNIĘTYM CHARAKTERZE)
Wspólnik
2012-02-03
2018-12-06
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ
PAWEŁ STANKIEWICZ
Wspólnik
2012-02-03
2018-12-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
PAWEŁ STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-02-03
2014-02-13
JURIJ PLUTO
Członek Organu Nadzoru
2012-02-03
2018-12-06
MARAT CHODŻAJEW
Członek Organu Nadzoru
2012-02-03
2018-12-06
VLADIMIRS PUZIRJOVS
Członek Organu Nadzoru
2014-02-13
2018-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
LECH ZIEWALICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-03
2013-04-09
JACEK PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-09
2014-02-13
PAWEŁ STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-13
2016-02-15
PAVEL SEMIONOV
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2017-09-13
2012-02-03
2018-12-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-03
2018-12-06
BALT COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-03
2018-12-06
KONOPNICKIEJ, 2 A, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
2016-02-15
2018-12-06
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2016-02-15
2018-12-06
1910Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU
2016-02-15
2018-12-06
2892Z - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
2016-02-15
2018-12-06
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-02-15
2018-12-06
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2016-02-15
2018-12-06
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2016-02-15
2018-12-06
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-02-15
2018-12-06
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-02-15
2018-12-06
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-02-15
2018-12-06
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie