KRS 0000407221
NIP8943037883
REGON02179899300000
NazwaKANCELARIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
Data rejestracji 05 sty 2012 (13 lat temu) 05 sty 2012
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA MATYI, 1, POZNAŃ, 61-586, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email JANUSZG.POZNAN@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8943037883
data rejestracji 01 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKAROL KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
JANUSZ SEBASTIAN GÓRSKI
Beneficjent
KAROL KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK
reprezentant
JANUSZ SEBASTIAN GÓRSKI
reprezentant
JAKUB MICHAŁ PIĄTEK
Wspólnik
2012-01-05
2013-01-10
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
STANISŁAW WALIGÓRA
Wspólnik
2012-01-05
2015-03-04
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
ELŻBIETA AGNIESZKA WALIGÓRA
Wspólnik
2013-01-10
2015-03-04
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
JANUSZ SEBASTIAN GÓRSKI
Wspólnik
2015-03-04
2022-07-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KAROL KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2015-03-04
2022-07-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KAROL KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ SEBASTIAN GÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW DO KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAKUB MICHAŁ PIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-05
2013-01-10
STANISŁAW WALIGÓRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-05
2013-01-10
STANISŁAW WALIGÓRA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2015-03-04
KAROL KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2021-09-20
JANUSZ SEBASTIAN GÓRSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2015-03-04
2022-07-22
2012-01-05
2013-01-10
OSTROWSKIEGO, 30, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
2013-01-10
2015-03-04
ŁUCZKOWSKA, 6, POZNAŃ, 61-302, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie