KRS 0000407204
NIP7692219674
REGON10136622000000
NazwaSTALMIT MURZYŁA M. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTALMIT MURZYŁA M.
Data rejestracji 08 lut 2012 (13 lat temu) 08 lut 2012
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. LIPOWA, 67, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7692219674
data rejestracji 01 mar 2012
status Czynny
04124031581978001044403239
PEKAO I Oddział w Bełchatowie
ul. 1 Maja 2 97-400 bełchatowski POLSKA
24124031581787001070358086
PEKAO I Oddział w Bełchatowie
ul. 1 Maja 2 97-400 bełchatowski POLSKA
37124031581111001044403024
PEKAO I Oddział w Bełchatowie
ul. 1 Maja 2 97-400 bełchatowski POLSKA
94124031161111001098704814
PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOMARIUSZ GRZEGORZ MURZYŁA
Beneficjent
MARIUSZ GRZEGORZ MURZYŁA
zgłaszający - komplementariusz
KAZIMIERZ JERZY MURZYŁA
Wspólnik
2012-02-08
2021-04-28
MARIUSZ GRZEGORZ MURZYŁA
Wspólnik
2012-02-08
2022-06-27
MICHAŁ PAPALSKI
Wspólnik
2021-04-28
2022-06-27
MARIUSZ GRZEGORZ MURZYŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
98 % UDZIAŁÓW - REPREZENTOWANIE NA ZEWNĄTRZ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK MARIUSZ MURZYŁA, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
KAZIMIERZ JERZY MURZYŁA
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-08
2021-04-28
MARIUSZ GRZEGORZ MURZYŁA
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-08
2022-06-27
2012-02-08
2012-02-17
STALMIT MURZYŁA K. MURYŁA SPÓŁKA JAWNA
2012-02-17
2021-04-28
STALMIT MURZYŁA K. MURZYŁA M. SPÓŁKA JAWNA
2021-04-28
2021-06-07
STALMIT MURZYŁA M. SPÓŁA JAWNA
2012-02-08
2012-03-30
ZAKŁADOWA, 1, ROGOWIEC, 97-472, ŁÓDŹ, POLSKA
2012-03-30
2013-12-19
ZAKŁADOWA, 1, ROGOWIEC, 97-472, ROGOWIEC, POLSKA
2013-12-19
2015-05-11
ZAKŁADOWA, 1, ROGOWIEC, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie