KRS 0000406947
NIP6912496726
REGON02179476500000
NazwaGP DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGP DROB
Data rejestracji 29 gru 2011 (13 lat temu) 29 gru 2011
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 113, SIEDLISKA, 59 -222, SIEDLISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWLESZEK KULA
Wspólnik
2011-12-29
2019-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
ANDRZEJ JUZBA
Wspólnik
2011-12-29
2019-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KULA
Wspólnik
2011-12-29
2019-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
PIOTR JÓZEF FIGIEL
Wspólnik
2011-12-29
2019-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
MAREK JUZBA
Wspólnik
2011-12-29
2019-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KULA
Likwidator
2018-02-26
2019-02-19
LESZEK KULA
Likwidator
2018-02-26
2019-02-19
ANDRZEJ JUZBA
Likwidator
2018-02-26
2019-02-19
PIOTR JÓZEF FIGIEL
Likwidator
2018-02-26
2019-02-19
MAREK JUZBA
Likwidator
2018-02-26
2019-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LESZEK KULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2018-02-26
KRZYSZTOF KULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2018-02-26
ANDRZEJ JUZBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2018-02-26
PIOTR JÓZEF FIGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2018-02-26
MAREK JUZBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2018-02-26
2011-12-29
2018-02-26
GP DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie