KRS 0000406589
NIP5492432942
REGON12247737700000
NazwaHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHERS
Data rejestracji 30 gru 2011 (13 lat temu) 30 gru 2011
Data usunięcia 23 mar 2017 23 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FELICJANEK, 3, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #03 RYBACTWO #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #07 GÓRNICTWO RUD METALI #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓWROBERT MAREK BIENIASZ
Wspólnik
2011-12-30
2012-05-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
MAGDALENA KRYSTYNA GAWLIKOWSKA
Wspólnik
2012-05-14
2017-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF GAWLIKOWSKI
Likwidator
2015-07-06
2017-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT MAREK BIENIASZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-30
2012-05-14
MAGDALENA KRYSTYNA GAWLIKOWSKA
ZARZĄD
2012-05-14
2013-01-03
JÓZEF GAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-03
2015-07-06
2011-12-30
2015-07-06
HERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-30
2012-05-14
NOJEGO, 8, OŚWIĘCIM, 32-602, OŚWIĘCIM, POLSKA
2012-05-14
2015-07-06
OŚWIĘCIMSKA, 9, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie