KRS 0000406550
NIP6423178702
REGON24282315100000
NazwaCONSULTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCONSULTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCONSULTEST S.R.O.
Data rejestracji 28 gru 2011 (13 lat temu) 28 gru 2011
Data usunięcia 25 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres RYBNIK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VEVEŘÍ, 331/95, BRNO - VEVEŘÍ, 602 00, BRNO, CZECHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6423178702
data rejestracji 21 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEKVĚTOSLAV URBANEC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-12-28
2018-07-25
KVĚTOSLAV URBANEC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-07-25
2023-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄDZAJĄCY
Sposób reprezentacjiW IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA I PODPISUJE KAŻDY Z ZARZĄDZAJĄCYCH SAMODZIELNIE. PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE DO NAPISANEJ LUB WYDRUKOWANEJ NAZWY SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCY DOŁĄCZAJĄ SWÓJ PODPIS.
KVĚTOSLAV URBANEC
ZARZĄDZAJĄCY
2011-12-28
2023-07-25
2011-12-28
2023-04-26
WODZISŁAWSKA, 358, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie