KRS 0000406121
NIP9121872287
REGON02179078000000
NazwaSMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMC POLAND
Data rejestracji 22 gru 2011 (13 lat temu) 22 gru 2011
Data usunięcia 22 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRABISZYŃSKA, 16, WROCŁAW, 53-502, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9121872287
data rejestracji 02 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARCO ROLANDO BESOZZI
Likwidator
2018-11-21
2020-04-22
NICOLA ROMANO
Wspólnik
2011-12-22
2020-04-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1300,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC TRZYSTA ZŁOTYCH)
MARCO ROLANDO BESOZZI
Wspólnik
2011-12-22
2020-04-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
SMC SRL
Wspólnik
2015-05-28
2020-04-22
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2700,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST: A) JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, B) SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA: - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50 000,00 ZŁ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 50 000, 00 ZŁ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE , BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
NICOLA ROMANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2018-11-21
MICHELE CASTANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2018-11-21
GIUSEPPE DOMINICI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2018-11-21
MARCO ROLANDO BESOZZI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2018-11-21
2011-12-22
2015-05-28
"CRI - VAL TOOLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-28
2018-11-21
SMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-22
2015-05-28
EUROPEJSKA, 8, ŁĘG, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
2015-05-28
2018-11-21
RYNEK, 7, WROCŁAW, 50-106, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie