KRS 0000406003
NIP5993161106
REGON08100735800000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW "MKK-DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW "MKK-DRÓB"
Data rejestracji 20 gru 2011 (13 lat temu) 20 gru 2011
Data usunięcia 27 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWICZA, 8, GLINIK, 66-446, DESZCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHZBIGNIEW JERZY MARKOWSKI
Wspólnik
2011-12-20
2018-07-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
MAREK BARTOSZ KRUPIEŃCZYK
Wspólnik
2011-12-20
2018-07-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
DOROTA ELŻBIETA MARKOWSKA
Wspólnik
2011-12-20
2018-07-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
ANNA KOWALEWSKA
Wspólnik
2011-12-20
2018-07-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
MAREK MARCIN KUŚ
Wspólnik
2011-12-20
2018-07-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ
MAREK MARCIN KUŚ
Likwidator
2018-02-20
2018-07-27
MAREK BARTOSZ KRUPIEŃCZYK
Likwidator
2018-02-20
2018-07-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ANNA KOWALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-20
2018-02-20
MAREK MARCIN KUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-20
2018-02-20
ZBIGNIEW JERZY MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-20
2018-02-20
MAREK BARTOSZ KRUPIEŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-20
2018-02-20
DOROTA ELŻBIETA MARKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-20
2018-02-20
2011-12-20
2018-02-20
GRUPA PRODUCENTÓW "MKK-DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-20
2013-07-29
67A, GLINIK, 66-446, DESZCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie