KRS 0000405854
NIP8522596496
REGON32118080600000
Nazwa"CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 gru 2011 (13 lat temu) 21 gru 2011
Data usunięcia 14 mar 2022 14 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 81, SZCZECIN, 70-481, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWOJCIECH TOMASZ JUNGOWSKI
Wspólnik
2011-12-21
2022-03-14
MAGDALENA MOROWIAK BIELECKA
Wspólnik
2011-12-21
2022-03-14
MICHAEL BERNHARD NIESTROJ
Wspólnik
2011-12-21
2022-03-14
CORINNA JAKUBIEC
Wspólnik
2011-12-21
2022-03-14
Wspólnik
2011-12-21
2022-03-14
81261101100000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK - SPÓŁKA POD FIRMĄ "CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI POD FIRMĄ "CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. SKŁAD ZARZĄDU "CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU - WOJCIECH JUNGOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-21
2022-03-14
81261101100000
2011-12-21
2022-03-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-12-21
2022-03-14
"CWJ CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-12-21
2022-03-14
WOJSKA POLSKIEGO, 81, SZCZECIN, 70-481, SZCZECIN, POLSKA
2011-12-21
2022-03-14
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2011-12-21
2022-03-14
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2011-12-21
2022-03-14
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-12-21
2022-03-14
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-12-21
2022-03-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-12-21
2022-03-14
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-12-21
2022-03-14
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2011-12-21
2022-03-14
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2011-12-21
2022-03-14
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2011-12-21
2022-03-14
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie