KRS 0000405747
NIP1132852203
REGON14592660100000
NazwaMARINE SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARINE SPEED
Data rejestracji 20 gru 2011 (13 lat temu) 20 gru 2011
Data usunięcia 16 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCUSKA, 49, WARSZAWA, 03-905, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANNA MARIA GLINICKA
Wspólnik
2011-12-20
2015-02-02
1.188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59 400 ZŁ
KAROL TADEUSZ JASKŁOWSKI
Wspólnik
2015-02-02
2016-12-16
1188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59400 ZŁOTYCH
KAROL TADEUSZ JASKŁOWSKI
Prokurent
2015-02-02
2016-12-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK KAZIMIERZ GLINICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-20
2013-03-15
KAROL TADEUSZ JASKŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2014-08-20
DOROTA JANINA JASKŁOWSKA PYSZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-25
2015-02-02
JACEK KAZIMIERZ GLINICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2016-12-16
2011-12-20
2013-03-15
BORA KOMOROWSKIEGO, 56C, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie