KRS 0000405254
NIP5130231568
REGON12246196200000
NazwaKUMORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUMORA
Data rejestracji 15 gru 2011 (13 lat temu) 15 gru 2011
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 166, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4719 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #0812 WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU #4613 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHMARIAN ANDRZEJ NABAGŁO
Wspólnik
2011-12-15
2013-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PELAGIA ALFREDA NABAGŁO
Wspólnik
2011-12-15
2013-02-07
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁ
RYSZARD ŁUKASZ PIECYK
Wspólnik
2013-02-07
2016-06-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
DANIEL ADRIAN MĄCZKA
Wspólnik
2016-06-15
2021-02-15
95 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MARIAN ANDRZEJ NABAGŁO
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2011-12-15
2012-11-27
MICHAŁ MARIUSZ SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-27
2013-04-10
DANIEL ADRIAN MĄCZKA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-10
2021-02-15
2011-12-15
2013-04-10
CZĘSTOCHOWSKA, 166, MODLNICA, 32-095, WIELKA WIEŚ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie