KRS 0000405194
NIP5632421744
REGON06136298000000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE
Krótka nazwaROZWOJU II LO W CHEŁMIE
Data rejestracji 16 gru 2011 (13 lat temu) 16 gru 2011
Data usunięcia 25 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SZPITALNA, 14, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email POCZTA@FUNDACJA2LO.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWKINGA KATARZYNA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-02-16
KATARZYNA AGNIESZKA KRZYSTECZKO WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2020-06-30
ALICJA KUDUK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-02-16
MARIUSZ CEZARY MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-10-18
JOANNA KRYSTYNA KITA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-10-18
ANNA MARTYNIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-02-16
ŻANETA KATARZYNA NAFALSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2020-06-30
ANETA BEATA OSTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-10-18
DARIUSZ ADAM OŻGA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-10-18
ZOFIA PŁOCIENNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-16
2021-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. 2.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 10 TYS. ZŁOTYCH WYMAGANY JEST PODPIS TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.
BOŻENA CZUPRYŃSKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2011-12-16
2013-01-09
BOŻENA CZUPRYŃSKA
CZŁONEK
2013-01-09
2021-10-18
ANDRZEJ OLESZCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2011-12-16
2013-01-09
ANDRZEJ OLESZCZUK
CZŁONEK
2013-01-09
2021-10-18
ANETA HOLUK
SEKRETARZ
2011-12-16
2021-10-18
LIDIA DUBAJ
CZŁONEK
2011-12-16
2013-01-09
ADAM JAN KOT
CZŁONEK
2011-12-16
2013-01-09
MARIUSZ LONGIN KAWECKI
PREZES
2013-01-09
2020-06-30
JAROSŁAW KAPELUSZNY
WICEPREZES
2013-01-09
2021-10-18
MARIOLA LUCYNA SZYNAL
PREZES
2020-06-30
2021-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie