KRS 0000405008
NIP5252524254
REGON14592146600000
NazwaAGRIVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRIVEST
Data rejestracji 13 gru 2011 (13 lat temu) 13 gru 2011
Data usunięcia 29 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIENIEWICKA, 52, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 116050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃWspólnik
2011-12-13
2012-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
14284160800000
PAWEŁ MACIEJ WIELGOMAS
Wspólnik
2012-04-03
2017-11-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK WIELGOMAS
Wspólnik
2012-04-03
2017-11-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
PIOTR WIELGOMAS
Wspólnik
2012-04-03
2017-11-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-11-23
2018-10-29
2.221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.050,00 ZŁ
14585840800000
OLEKSANDR KONONENKO
Likwidator
2017-05-17
2018-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-13
2012-04-03
PAWEŁ MACIEJ WIELGOMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-03
2014-08-22
TOMASZ JACEK WIELGOMAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-03
2014-08-22
OLEKSANDR KONONENKO
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2017-05-17
2011-12-13
2012-04-03
KIRKWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-03
2017-05-17
AGRIVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-13
2012-04-03
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie