KRS 0000404791
NIP5252523941
REGON14591817400000
NazwaTORUS GRUPA NOBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTORUS GRUPA NOBLE
Data rejestracji 12 gru 2011 (13 lat temu) 12 gru 2011
Data usunięcia 15 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWspólnik
2013-09-27
2019-10-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
63156687100000
KAMIL JAKUB BARTCZAK
Wspólnik
2011-12-12
2013-09-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ PIOTR OWCZARSKI
Wspólnik
2011-12-12
2013-09-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
KAMIL JAKUB BARTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-12
2013-09-27
RAFAŁ PIOTR OWCZARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-12
2013-09-27
BŁAŻEJ ZYGMUNT BLADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-27
2014-06-04
2011-12-12
2013-09-27
NOBLE FINANCE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-12
2012-01-19
ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-001, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-19
2013-09-27
ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-27
2015-10-09
GŁĘBOKA, 10, LUBLIN, 20-612, LUBLIN, POLSKA
Km 393/21
2022-05-17
2023-04-14
63541.11 PLN
Nc-e 427387/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Siejak Kancelaria Komornicza nr XIV w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie