KRS 0000404558
NIP1231266276
REGON14590896800000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH "MARYLKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH "MARYLKA"
Data rejestracji 08 gru 2011 (13 lat temu) 08 gru 2011
Data usunięcia 16 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKACJOWA, 71, MARYLKA, 05-504, ZŁOTOKŁOS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHBOGDAN CHOLEWICKI
Wspólnik
2011-12-08
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MICHAŁ ADAM CHOLEWICKI
Wspólnik
2011-12-08
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
AGNIESZKA CIURZYŃSKA
Wspólnik
2011-12-08
2015-09-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MARZENA TERESA GAŁĘSKA
Wspólnik
2011-12-08
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
JULITA EWA JANOWSKA
Wspólnik
2011-12-08
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
ARTUR MARIAN WOŹNICKI
Wspólnik
2011-12-08
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MIROSŁAWA WOJTCZUK
Wspólnik
2015-09-07
2018-11-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
ARTUR MARIAN WOŹNICKI
Likwidator
2017-10-03
2018-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR MARIAN WOŹNICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2017-10-03
MICHAŁ ADAM CHOLEWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2017-10-03
2011-12-08
2017-10-03
GRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH "MARYLKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie